一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东各厅厅长名单 广东省几个厅长的文章,本文对文章广东各厅厅长名单 广东省几个厅长好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。
省财政厅
曾志权此码党组书记、厅长
1963年1月出生,广东五华人,硕士研究生,职称高级会计师,2023年7月任现职。
主持全面工作,分管预算处、地方财政处(两处合署办公),暂管工贸发展处。
欧 斌党组成员、副厅长
1958年10月出生,广东雷州人,硕士研究生,职称副教授,2023年2月任现职。
分管法规税政处、综合处、经济建设处、会计处、投资审核中心、票据监管中心、省会计函授职业技术学校。
沈梅红党组成员、副厅长
1962年10月出生,广东大埔人,研究生学历,2023年2月任现职。
分管社会保障处、行政事业资产管理处、公务用车管理处、省社会保险基金财政管理办公室、省直行政事业单位物业管理中心。
郑贤操党组成员、副厅长
1966年9月出生,广东陆丰人,研究生学历,2023年8月任现职。
分管教科文处、政府采购监管处、国际金融组织债务管理办公室、财政科学研究所、省财政职业技术学校。
叶梅芬党组成员、副厅长
1968年10月出生,广东梅州森塌哪市梅县区人,硕士研究生,职称高级会计师,2023年5月任现职。
分管国库处、农业处、农业综合开发办公室、农村财务管理处、离退休人员服务处、农业综合开发评估中心,暂管绩效评价处、省资产评估协会,协管工贸发展处。
项天保 党组成员、纪检组长、监察专员
1967年7月出生,河南光山人,硕士研究生,2023年1月任现职。
分管省纪委派驻厅纪检组、省监察厅派驻厅监察室、监督检查局,暂管人事教育处。
钟 炜 党组成员、总会计师
1970年2月出生,广东紫金人,本科学士,职衫模称经济师,2023年5月任现职。
分管厅办公室、行政政法处、机关党委办公室、国库支付局、政务服务中心、财政数据信息中心,暂管外经金融处、省注册会计师协会。
丁跃文副巡视员
邹清莲副巡视员
截至2023年7月22日,广东省公安厅厅长是李春生。
李春生,男,汉族,1961年3月生,河南郑州人,1983年8月参加工作,1984年12月入党,河南大学历史系历史专业毕业,大学学历。现任省政府副省长、省委政法委第一副书记、公安厅党委书记、厅长、督察长,主持公安厅全面工作,分管特勤局、广东警官学院。
1979年后,河南大学历史系历史专业学习;1983年后,河南省郑州市第七中学教师;1985年后,共青团河南省委干事、副科长、秘书、学校部副部长、维权办副主任、希望工程办副主任,镇平县委副书记(挂职)。
1998年后,河南省新县县委副书记、副县长(正县级);2000年后,河南省新县县委副书记、县长、县委书记;2003年后,河南省信阳市委常委、政法委书记;2004年后,河南省公安厅党委委员、政治部主任。
2023年后,公安部政治部人事训练局局长;2023年后,公安部政治部副主友颤任、人事训练局局长;2023年5月,广东省副省长,省公安厅厅长、党委书记、督察长。
扩展资料
公安厅厅长的工作职责:
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针弊敏政策和法律法规,指导、检查、监督全省公安工作。
2、指导、监督全省(区)公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
3、组织实施全省(区)公安科学技术工作;规划公安信息技术和刑事技术等建设,负责全省公安科学技术及社会好卜败公共安全生产的管理工作。
4、领导全省(区)公安边防、消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
参考资料来源:广东省公安厅-李春生简历
谭政文1949.12.14---1955.03.07
冠延庆1955.03.07---1956.11.08
王 宁1956.11.08---1967.03.02
孙正乾1968.02.21---1969.02
赵国楠1969.02---1972.11.15
王 宁1972.11.15---1980.05.01
宋志英1982.11.14---1986.02.22
文广智1986.02.22---1991.05.10
陈绍基1991.05.10---2000.02
梁国聚2000.02---2023.04.30
梁伟发2023.04.30---2023.05.29
李春生2023.05.29---
扩展资料:
现任厅长:
李春生,男,汉族,1961年3月出生,祥码河南郑州人,1983年8月参加工作,1984年12月加入中国共产党。河南大学历史系历史专业毕业,大学学历。
现任广东省人民政府副省长、省政府党组成员,省公安厅厅长、党委书记、督察长,省委政法委第一副书记。
2023年05月,李春生当选为中国共产党广东省第十谨早哪二届委员会委员。
2023年1月31日,广东省十三届人大一次会议举行第三次全体会议,李春生当选广东省人民政府副省长。
2023年1月31日,广东省十三届人大一次会议举行第三次全体会议,李春生当选广东省人民政府副省长。
李春生2023年3月,十三届全国人大一次会议第七次全体会议分别表决通过,李春生当选第十三届全国人民代表大会农业与农村睁芹委员会副主任委员。
2023年3月30日,广东省十三届人大常委会第二次会议经过表决,决定任命:李春生为广东省公安厅厅长。
参考资料来源:百度百科-李春生
以上内容是小编精心整理的关于广东各厅厅长名单 广东省几个厅长的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢广东各厅厅长名单 广东省几个厅长这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!
下一篇:更多种植
本文标题:广东各厅厅长名单 广东省几个厅长
本文链接:http://m.chameiwen.com/article/63512.html
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东各厅厅长名单 广东省几个...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东什么时候办护照最好 广东...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于十一去广东有什么玩的 十一去...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于pepp相容剂 pe和pa相容剂的文...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于家具用什么胶水好 做家具用什...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东闯荡的朋友叫什么人 去广...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东醒狮为什么不叫舞狮呢 广...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于冬天广东有什么景色好看的 冬...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东什么时候天气最好呢 广东...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于深圳什么时候上学? 广东深圳什...